Ffrindiau Ysgol Hamadryad Friends

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
PTA raising funds for local school (Ysgol Hamadryad) to enable purchases of items that support children's learning and school experiences. Typically fairs and quiz nights plus raffles.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 September 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Caerdydd
Llywodraethu
- 08 Tachwedd 2017: Cofrestrwyd
- CYMDEITHAS RHIENI AC ATHRAWON YSGOL HAMADRYAD PTA (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Gilbert | Cadeirydd | 27 April 2022 |
|
|
||||
Mari Elena Williams | Ymddiriedolwr | 19 April 2023 |
|
|
||||
Elin Haf Rowlands | Ymddiriedolwr | 19 April 2023 |
|
|||||
Karen Tierney | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
JESSICA HUCKSON | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 04/10/2019 | 05/09/2020 | 05/09/2021 | 05/09/2022 | 05/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.80k | £5.89k | £7.46k | £5.77k | £13.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.77k | £10.06k | £11.13k | £414 | £5.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Medi 2023 | 21 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Medi 2022 | 29 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Medi 2021 | 16 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Medi 2020 | 20 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Medi 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 04 Hydref 2019 | 20 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 04 Hydref 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 05 OCT 2017 as amended on 27 Apr 2022
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF PUPILS IN THE SCHOOL IN PARTICULAR BY: 2.1 DEVELOPING EFFECTIVE RELATIONSHIPS BETWEEN THE STAFF, PARENTS AND OTHERS ASSOCIATED WITH THE SCHOOL 2.2 ENGAGING IN ACTIVITIES OR PROVIDING FACILITIES OR EQUIPMENT WHICH SUPPORT THE SCHOOL AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Ysgol Hamadryad
Hamadryad Road
CARDIFF
CF10 5UY
- Ffôn:
- 029 20471173
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window