Hanes ariannol SUPPORTING PEOPLE IN NEED

Rhif yr elusen: 1179268
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £220.53k £321.16k £306.35k £321.57k £326.49k
Cyfanswm gwariant £206.28k £322.01k £307.50k £331.56k £313.58k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £209.69k £300.18k N/A £264.00k £290.74k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.00k £18.64k £284.53k £18.72k £33.96k