DR SMITH'S SCHOOL FOUNDATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Manages fund and gives an annual donation to the school and the residents of the Alms houses
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2019
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Cumbria
Llywodraethu
- 11 Mai 1981: Cofrestrwyd
- 09 Medi 2017: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 24 Hydref 2017: Re-registered
- 09 Medi 2019: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £124 | £129 | £119 | £124 | £124 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £120 | £110 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 19 Medi 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 19 Medi 2019 | 231 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 24 Hydref 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 24 Hydref 2017 | 266 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 7 MAY 1986
Gwrthrychau elusennol
(A) THE PROVISION AND ASSITANCE IN THE MAINTENANCE OF A VOLUNTARY SCHOOL WITHIN THE MEANING OF THE EDUCATION ACT 1944-1981. (B) SUBJECT TO THE PAYMENT OF EXPENSES IN CONNECTION WITH (A) TO APPLY THE INCOME OF THE CHARITY IN CONTINUING TO MAKE A YEARLY PAYMENT OF $17 TO THE TRUSTEES OF DR. SMITH'S ELEEMOSYNARY CHARITY, IN THE PARISH OF ASBY, AND SUBJECT THERETO IN ONE OR BOTH OF THE FOLLOWING WAYS - (1) IN PROVIDING OR ASSISTING IN PROVIDING AT THE SCHOOL SUCH SPECIAL BENEFITS OF ANY KIND NOR NORMALLY PROVIDED BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY AS MAY BE AGREED BETWEEN THE TRUSTEES AND THE GOVERNORS OF THE SCHOOL; (2) IN PROMOTING IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES THINK FIT THE EDUCATION INCLUDING SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING, OF CHILDREN ATTENDIN THE SCHOOL WHO ARE IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE.
Maes buddion
PARISH OF ASBY
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window