Hanes ariannol THE EVE MERTON DREAMS TRUST

Rhif yr elusen: 1177530
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £147.82k £74.14k £193.24k £139.15k £242.19k
Cyfanswm gwariant £85.90k £97.89k £147.97k £222.56k £192.34k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £25.00k £10.00k N/A N/A N/A