Hanes ariannol MANORFIELD CHARITABLE FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1176105
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £76.89k £308.61k £57.43k £43.89k £129.89k
Cyfanswm gwariant £54.20k £149.12k £23.28k £156.28k £108.49k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £35.50k N/A N/A N/A