THE LITTLE PRINCESS TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Little Princess Trust provides real hair wigs free of charge to children and young people up to the age of 24, who have lost their own hair due to cancer treatment and other conditions. We fund vital, innovative research leading to better treatments for childhood cancers that affect patient outcomes. We support the development of less aggressive and less toxic cancer treatments for children.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Cyfanswm incwm:
£9,101,166
Roddion a chymynroddion | £8.47m | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £47.72k | |
Buddsoddiadau | £572.34k | |
Arall | £8.82k |
Cyfanswm gwariant:
£9,078,637
Codi arian | £897.35k | |
Weithgareddau elusennol | £8.18m | |
Arall | £0 |
£677,480 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £897.35k | |
Gwariant elusennol | £8.18m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £22.53k |
Codi arian a Arall Gwariant | £897.35k | |
Gwariant elusennol | £8.18m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £700.01k |
Pobl

32 Gweithwyr
9 Ymddiriedolwyr
17 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£80k i £90k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Bwlgaria
- Gogledd Iwerddon
- Ireland
- Portiwgal
- Slofenia
- Sweden
- Yr Alban
- Yr Almaen
Llywodraethu
- 14 Ebrill 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1113172 THE LITTLE PRINCESS TRUST
- 07 Rhagfyr 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMOTHY CHARLES WHEELER | Cadeirydd | 01 August 2018 |
|
|||||
Emma Corbett | Ymddiriedolwr | 25 March 2023 |
|
|
||||
Alison Goodwin | Ymddiriedolwr | 21 January 2023 |
|
|
||||
Caroline Shallow | Ymddiriedolwr | 21 January 2023 |
|
|
||||
Richard Wells | Ymddiriedolwr | 22 October 2022 |
|
|
||||
Dr Francis Mussai | Ymddiriedolwr | 22 October 2022 |
|
|||||
Mark Vickress | Ymddiriedolwr | 27 January 2022 |
|
|
||||
SIMON MARK TARPLEE | Ymddiriedolwr | 01 August 2018 |
|
|
||||
Timothy Lowe | Ymddiriedolwr | 01 August 2018 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.76m | £9.09m | £8.15m | £6.46m | £9.10m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.01m | £7.81m | £8.35m | £9.05m | £9.08m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.54m | £8.90m | £7.92m | £6.08m | £8.47m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £17.64k | £16.32k | £14.37k | £47.72k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £210.96k | £172.42k | £195.11k | £334.85k | £572.34k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £13.75k | £36.96k | £8.82k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £10.00k | £0 | £2.23k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.53m | £7.22m | £7.71m | £8.37m | £8.18m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £472.35k | £591.84k | £636.83k | £676.69k | £897.35k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £49.28k | £84.65k | £88.44k | £75.72k | £267.17k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.50m | £5.88m | £5.91m | £6.27m | £5.91m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £68.76k | £68.76k | £71.74k | £49.87k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £970.62k | £1.90m | £1.98m | £2.05m | £1.97m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £9.55m | £11.99m | £11.44m | £11.44m | £12.88m | |
|
Cyfanswm asedau | £7.60m | £11.00m | £11.61m | £8.63m | £7.73m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.95m | £5.75m | £6.75m | £6.58m | £6.35m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 12 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 12 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 20 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 20 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 08 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 08 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 15 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 15 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 07 Dec 2017
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE TO RELIEVE SICKNESS AND SUFFERING AND PRESERVE THE GOOD HEALTH OF CHILDREN BY ALL OR ANY OF THE FOLLOWING MEANS: (A) PROVIDING WIGS AND HAIR PIECES FOR CHILDREN WHO HAVE SUFFERED HAIR LOSS DUE TO CANCER TREATMENT OR OTHER HAIR LOSS CONDITIONS; AND (B) PROMOTING RESEARCH INTO THE CAUSES OF CHILDHOOD CANCERS AND MINIMISING THE EFFECTS OF CHEMOTHERAPY ON CHILDREN BY THE PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE TO PROMOTE SAID RESEARCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Hannah Tarplee Building
22-25 Berrington Street
Hereford
Herefordshire
HR4 0BJ
- Ffôn:
- 01432 352359
- E-bost:
- info@littleprincesses.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window