JOHN GRIFFITH'S EDUCATIONAL FOUNDATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To aid, by financial means, the broad education of young people who live in, or are visitors to Newtown Powys.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2007
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru
Llywodraethu
- 25 Mawrth 1981: Cofrestrwyd
- 25 Chwefror 2008: Tynnwyd (DILEU GWIRFODDOL)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £31 | £58 | £750 | £221 | |
|
Cyfanswm gwariant | £100 | £150 | £744 | £650 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | 10 Medi 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | 21 Medi 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 22 Medi 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2004 | 01 Tachwedd 2004 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2004 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF THE 21 OCTOBER 1980 AS VARIED BY MODIFICATION ORDER OF THE SECRETARY OF STATE MADE 18 NOVEMBER 1983 AND AFFECTED BY ORDER MADE FOR CHARITY 234375 DATED 6 MARCH 2007.
Gwrthrychau elusennol
PROMOTING THEB EDUCATION IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLES OF THE CHURCH IN WALES INCLUDING SOCIAL AND PHICAL TRAINING OF POOR BOYS WHO OR WHOSE PARENTS ARE RESIDENT IN NEWTOWN OR ITS VICINITY.FOR FURTHER DETAILS PLEASE SEE MODIFICATION ORDER OF 18 NOVEMBER 1983
Maes buddion
NEWTOWN
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window