ymddiriedolwyr LA PETITE ECOLE DE LIVERPOOL
Rhif yr elusen: 1176280
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anne-Claire Leydier | Cadeirydd | 24 August 2023 |
|
|
||||
Florent Alix | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|
||||
Laurence Payot | Ymddiriedolwr | 26 September 2020 |
|
|
||||
Dr Fabienne Marret-Davies | Ymddiriedolwr | 01 March 2019 |
|
|
||||
Dr NADJA VAN GINNEKEN-TURTLE | Ymddiriedolwr | 01 December 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.