Hanes ariannol MATERNAL MENTAL HEALTH ALLIANCE
Rhif yr elusen: 1178152
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £503.52k | £426.95k | £411.12k | £557.30k | £470.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £298.79k | £371.16k | £443.94k | £500.67k | £539.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £7.37k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £296.81k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £103.52k | N/A | N/A | £36.59k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £400.00k | N/A | N/A | £520.54k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | N/A | N/A | £163 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £285.24k | N/A | N/A | £450.58k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £13.55k | N/A | N/A | £50.09k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | N/A | £103.63k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.