MATERNAL MENTAL HEALTH ALLIANCE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Maternal Mental Health Alliance (MMHA) is a coalition of UK organisations with a vision to see all women across the UK get consistent, accessible and quality care and support for their mental health during pregnancy and in the year after giving birth.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Cyfanswm incwm:
£620,732
Roddion a chymynroddion | £50.45k | |
Weithgareddau elusennol | £569.31k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £978 | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£463,817
Codi arian | £106.40k | |
Weithgareddau elusennol | £357.41k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,720 o 1 gontract(au) llywodraeth a £425,781 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £106.40k | |
Gwariant elusennol | £357.41k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £156.92k |
Pobl

7 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 30 Ebrill 2018: CIO registration
- MMHA (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luciana Clare Goldsmith | Cadeirydd | 03 September 2020 |
|
|
||||
Lisa Williams | Ymddiriedolwr | 21 August 2022 |
|
|
||||
Sakina Ballard | Ymddiriedolwr | 21 August 2022 |
|
|
||||
Yasmin Mulji | Ymddiriedolwr | 21 August 2022 |
|
|
||||
Iulia Avramescu | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||
Sarah Nicola Arnold | Ymddiriedolwr | 06 June 2018 |
|
|
||||
Kate Joanna Billingham | Ymddiriedolwr | 06 June 2018 |
|
|
||||
Dr HENRY ROBERT FAY | Ymddiriedolwr | 06 June 2018 |
|
|||||
Dr CLARE DOLMAN | Ymddiriedolwr | 18 April 2018 |
|
|||||
IAN JONES | Ymddiriedolwr | 18 April 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £426.95k | £411.12k | £557.30k | £470.68k | £620.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £371.16k | £443.94k | £500.67k | £539.83k | £463.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £7.37k | N/A | N/A | N/A | £1.72k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £296.81k | N/A | £425.78k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £36.59k | N/A | £50.45k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £520.54k | N/A | £569.31k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £163 | N/A | £978 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £450.58k | N/A | £357.41k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £50.09k | N/A | £106.40k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £103.63k | N/A | £5.95k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | N/A | £368.18k | N/A | £399.22k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | N/A | £83.85k | N/A | £27.12k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 26 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | 26 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 19 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 19 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 24 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 24 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 14 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 14 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 18 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 18 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 30 Apr 2018 as amended on 26 Sep 2023
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: (1) TO PROMOTE AND PROTECT THE MENTAL HEALTH OF WOMEN AND THEIR FAMILIES IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY RAISING AWARENESS OF MATERNAL MENTAL HEALTH ISSUES AND SEEKING TO IMPROVE SERVICES FOR WOMEN AND THEIR FAMILIES. (2) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE GENERAL PUBLIC IN ALL AREAS RELATING TO MATERNAL MENTAL HEALTH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
International House
12 Constance Street
LONDON
E16 2DQ
- Ffôn:
- 07377795074
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window