ymddiriedolwyr MATERNAL MENTAL HEALTH ALLIANCE
Rhif yr elusen: 1178152
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luciana Clare Goldsmith | Cadeirydd | 03 September 2020 |
|
|
||||
Lisa Williams | Ymddiriedolwr | 21 August 2022 |
|
|
||||
Sakina Ballard | Ymddiriedolwr | 21 August 2022 |
|
|
||||
Yasmin Mulji | Ymddiriedolwr | 21 August 2022 |
|
|
||||
Iulia Avramescu | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||
Christel Hawkins | Ymddiriedolwr | 11 June 2018 |
|
|
||||
Sarah Nicola Arnold | Ymddiriedolwr | 06 June 2018 |
|
|
||||
Kate Joanna Billingham | Ymddiriedolwr | 06 June 2018 |
|
|
||||
Dr HENRY ROBERT FAY | Ymddiriedolwr | 06 June 2018 |
|
|||||
Dr CLARE DOLMAN | Ymddiriedolwr | 18 April 2018 |
|
|||||
IAN JONES | Ymddiriedolwr | 18 April 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.