LIFE IN ABUNDANCE UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
LIA International, a faith-based community development organisation, empowers the local church in 14 countries to break the cycle of poverty within the poorest & most marginalised communities by restoring health, renewing hope & inspiring lasting transformation. Our unique Transformational Development Model brings about changes within the spiritual, social & material dimensions of a community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Lloegr
- Bwrwndi
- Cenia
- Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
- Djibouti
- Eritrea
- Ethiopia
- Gweriniaeth De Swdan
- Haiti
- Jamaica
- Rwanda
- Somalia
- Uganda
- Yr Aifft
- Y Swdan
Llywodraethu
- 20 Mawrth 2018: CIO registration
- LIA INTERNATIONAL (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conrad Edson St John Nevers | Cadeirydd | 20 February 2021 |
|
|
||||
Dr Jennifer Pearl Tsui | Ymddiriedolwr | 03 April 2025 |
|
|
||||
The Lady Andrea Lenzie | Ymddiriedolwr | 25 January 2025 |
|
|
||||
Jonathan Paul Lamb | Ymddiriedolwr | 20 January 2024 |
|
|
||||
Paul Bakibinga | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|
||||
Dr Florence Ndinda Muindi | Ymddiriedolwr | 14 January 2023 |
|
|
||||
Nicholas Addo | Ymddiriedolwr | 09 February 2018 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £109.61k | £63.07k | £90.09k | £83.56k | £112.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £67.08k | £89.69k | £85.91k | £60.76k | £105.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £2.86k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 20 Mar 2018 as amended on 17 Oct 2022 as amended on 17 Oct 2022
Gwrthrychau elusennol
THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY AMONG WOMEN AND CHILDREN IN NEED, IN AFRICA AND IN OTHER SUCH PARTS OF THE WORLD AS THE CHARITY TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF EDUCATION, TRAINING, HEALTHCARE PROJECTS AND ALL THE NECESSARY SUPPORT DESIGNED TO ENABLE INDIVIDUALS TO GENERATE A SUSTAINABLE INCOME AND BE SELF-SUFFICIENT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Manvers Street Baptist Church
Manvers Street
BATH
BA1 1JW
- Ffôn:
- 07954 144771
- E-bost:
- infoUK@lifeinabundance.org
- Gwefan:
-
lifeinabundance.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window