Hanes ariannol OAKWOOD TENNIS CLUB

Rhif yr elusen: 1175910
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (2 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/05/2020 01/05/2021 01/05/2022 01/05/2023 01/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £91.61k £46.93k £53.82k £58.90k £53.19k
Cyfanswm gwariant £71.24k £77.99k £32.37k £54.51k £26.02k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A