Hanes ariannol NOTTINGHAMSHIRE ROYAL SOCIETY FOR THE BLIND

Rhif yr elusen: 511288
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £763.88k £698.95k £463.75k £380.58k £639.49k
Cyfanswm gwariant £600.66k £537.93k £561.08k £651.63k £598.74k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £150.67k £40.79k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £595.96k £653.06k N/A N/A £489.38k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £141.59k £34.98k N/A N/A £111.25k
Incwm - Weithgareddau elusennol £22.97k £8.08k N/A N/A £34.77k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad £3.37k £2.83k N/A N/A £4.08k
Incwm - Arall £0 £0 N/A N/A £0
Incwm - Cymynroddion £377.29k £306.79k N/A N/A £116.55k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £418.29k £391.51k N/A N/A £451.41k
Gwariant - Ar godi arian £182.38k £146.42k N/A N/A £147.33k
Gwariant - Llywodraethu £1.55k £3.23k N/A N/A £3.97k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 N/A N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 N/A N/A £0
Gwariant - Arall £0 £0 N/A N/A £0