FARNLEY FALCONS ARLFC

Rhif yr elusen: 1178199
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 210 diwrnod

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Amateur sports club providing sporting activities for children and adults in the Leeds area.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2022

Cyfanswm incwm: £192,228
Cyfanswm gwariant: £275,483

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd. Mae'n gweithio gyda chodwr arian proffesiynol gyda chytundeb yn ei le. Nid yw'n gweithio gyda chyfranogwr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Leeds

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 01 Mai 2018: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
ADAM HARRISON Cadeirydd 01 November 2017
Dim ar gofnod
Chris Fletcher Ymddiriedolwr 02 February 2023
Dim ar gofnod
Gareth Gilbert Ymddiriedolwr 02 February 2023
Dim ar gofnod
STEVEN VETTOREL Ymddiriedolwr 01 November 2017
Dim ar gofnod
JONATHAN ADAMS Ymddiriedolwr 01 November 2017
Dim ar gofnod
GRAEME PATTENDEN Ymddiriedolwr 01 November 2017
Dim ar gofnod
THOMAS STANILAND Ymddiriedolwr 01 November 2017
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
Cyfanswm Incwm Gros £21.46k £50.04k £17.94k £138.45k £192.23k
Cyfanswm gwariant £17.39k £43.73k £21.34k £37.33k £275.48k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £95.00k £103.15k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 210 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 210 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 05 Mawrth 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 05 Mawrth 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 30 Mawrth 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 30 Mawrth 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 30 Mawrth 2022 150 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 30 Mawrth 2022 150 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 28 Ionawr 2021 89 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 28 Ionawr 2021 89 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
The Nest
Butt Lane
LEEDS
LS12 5BD
Ffôn:
07455152323