ymddiriedolwyr AFPA TRUST
Rhif yr elusen: 1179114
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keith Nowland | Ymddiriedolwr | 02 December 2023 |
|
|
||||
Aysha Ellis-Aziz | Ymddiriedolwr | 08 September 2020 |
|
|
||||
Robert Oliver Taylor | Ymddiriedolwr | 25 August 2020 |
|
|
||||
Adrian Edward Langford | Ymddiriedolwr | 24 August 2020 |
|
|
||||
Mark Thomas Sanderson | Ymddiriedolwr | 24 August 2020 |
|
|
||||
JOHNNIE HALLIDAY | Ymddiriedolwr | 10 January 2018 |
|
|
||||
VINCE O'HANLON | Ymddiriedolwr | 10 January 2018 |
|
|
||||
ROBERT MORRIS-JONES | Ymddiriedolwr | 10 January 2018 |
|
|
||||
DAVID MARSH | Ymddiriedolwr | 10 January 2018 |
|
|
||||
STEVE DEXTER | Ymddiriedolwr | 10 January 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.