NOOR WELLBEING ASSOCIATION


Trosolwg o'r elusen
Rhybuddion rheoleiddiol
-
Hysbysiad diddymu wrth ddefnyddio'r CIO (gweler y manylion)
Mae'r Comisiwn yn bwriadu diddymu'r CIO hwn dri mis arôl dyddiad yr hysbysiad hwn oni bai y dangosir achos i'r gwrthwyneb. Mae'n rhaid gosod cyflwyniadau ger bron y Comisiwn o fewn tri mis. E-bostiwch eich cyflwyniad i CIOnotices@charitycommission.gov.uk
Nodwch rif yr elusen a rhowch y pennawd 'Cyflwyniad diddymu CIO' ar yr e-bost.
Dyddiad yr Hysbysiad: 30 April 2025
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Noor Wellbeing Association is a non profit charity aiming to alleviate poverty in Afghanistan. Day by day the situation in Afghanistan is deteriorating and as a charity we strongly believe the key to social mobility and progress is education and this is why our main methods in improving the current state of Afghanistan is to educate the future generations. Our website: noorwellbeing.com
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 27 February 2022
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Affganistan
Llywodraethu
- 02 Gorffennaf 2018: CIO registration
- NOOR CHARITY (Enw blaenorol)
- NOOR WELFARE ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AREFULLAH FATIH | Cadeirydd | 25 May 2016 |
|
|
||||
Khan Agha Fathi | Ymddiriedolwr | 15 February 2019 |
|
|
||||
ABDULLAH TARAKAI | Ymddiriedolwr | 24 May 2018 |
|
|
||||
FAWZIA SHUKOR | Ymddiriedolwr | 16 May 2018 |
|
|
||||
SARAH FATIH | Ymddiriedolwr | 16 March 2018 |
|
|
||||
NASRTULLAH FATIH | Ymddiriedolwr | 01 January 2011 |
|
|
||||
HAMIDULLA KESHTMAND | Ymddiriedolwr | 01 January 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 27/02/2019 | 27/02/2020 | 27/02/2021 | 27/02/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.04k | £249 | £6.42k | £2.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £799 | £4.00k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 27 Chwefror 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 127 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 27 Chwefror 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 127 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 27 Chwefror 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 493 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 27 Chwefror 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 493 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 27 Chwefror 2022 | 12 Hydref 2023 | 289 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 27 Chwefror 2022 | 12 Hydref 2023 | 289 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 27 Chwefror 2021 | 19 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 27 Chwefror 2021 | 19 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 27 Chwefror 2020 | 08 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
27 Chwefror 2020
(Mae'r cyfrifon |
30 Ionawr 2021 | 34 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 02 Jul 2018
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF POVERTY, RELIEF OF SICKNESS AND A STRICT EMPHASIS ON THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN AFGHANISTAN WITH A FOCUS ON THE NEEDS OF CHILDREN, THOSE WIDOWED AND OTHERS IN NECESSITOUS CIRCUMSTANCES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
30 Lime Tree Road
HOUNSLOW
TW5 0TD
- Ffôn:
- 07876795586
- E-bost:
- Noorwellbeing@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window