VINE CHRISTIAN MINISTRIES THE GLORIOUS CHURCH LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Running a church
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2022
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Manceinion
Llywodraethu
- 16 Ionawr 2018: Cofrestrwyd
- VINEYARD CHRISTIAN MINISTRIES THE GLORIOUS CHURCH (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBEKLE JULIUS OSA-ONI | Cadeirydd | 25 September 2017 |
|
|
||||
NATHAN FREDERICK MORGAN | Ymddiriedolwr | 26 September 2017 |
|
|
||||
CASSANDRA GROOTE | Ymddiriedolwr | 25 September 2017 |
|
|
||||
ISOKEN OSA-ONI | Ymddiriedolwr | 25 September 2017 |
|
|
||||
LYNNS TOKEE-OPITOKE | Ymddiriedolwr | 25 September 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.23k | £11.50k | £2.01k | £12.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.34k | £11.85k | £13.85k | £12.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 38 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 38 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 403 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 403 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 22 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 17 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 17 Mawrth 2022 | 351 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 06 MAY 2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 01 NOV 2017 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 20 JUL 2018
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BY HOLDING MEETINGS, LECTURES, TEACHING OF THE GOSPEL OF JESUS, PRODUCING AND DISTRIBUTING LITERATURE AND OTHER ARTICLES OF FAITH AND ENLIGHTENING OTHERS ABOUT THE FAITH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
91 KENYON LANE
MANCHESTER
M40 9JN
- Ffôn:
- 07886192576
- E-bost:
- osaonijul@yahoo.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window