Dogfen lywodraethu THE FRIENDS OF RICHARDSON HOSPITAL
Rhif yr elusen: 511303
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 30 MARCH 1981 AS AMENDED 27 APRIL 1990 AS AMENDED 15TH APRIL 1992 AND 24TH APRIL 2003 AS AMENDED ON 27 APR 2016 as amended on 29 Apr 2020
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE ALL WHO ARE SICK, CONVALESCENT, DISABLED, HANDICAPPED, INFIRM OR IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE. WHO RESIDE WITHIN THE TEESDALE DISTRICT AND AREA SERVED BY THE RICHARDSON HOSPITAL AND, GENERALLY TO SUPPORT THE CHARITABLE WORK OF THE SAID HOSPITAL.(FOR FURTHER DETAILS SEE CONSTITUTION.)
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.