ymddiriedolwyr THE NORTHUMBRIA HISTORIC CHURCHES TRUST
Rhif yr elusen: 511314
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Philip Palmer Anderson | Cadeirydd | 10 March 2022 |
|
|
||||
Rev Robert Christopher Wardale | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|||||
Dennis Peter Parker | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|||||
Edward Roman Tulasiewicz | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|||||
Matthew Alexander Pentti Sinclair | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|||||
Elizabeth Mary Walford | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|||||
Joanna Pullan | Ymddiriedolwr | 01 August 2019 |
|
|||||
George William Heslop | Ymddiriedolwr | 06 February 2018 |
|
|||||
LAWRENCE MCLEMAN | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|||||
Dr Margaret Oliver Stewart | Ymddiriedolwr | 15 January 2015 |
|
|||||
THE REVD CANON ROBERT IAN MCTEER | Ymddiriedolwr | 27 November 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.