GA GA THEATRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
At Ga Ga Theatre we produce shows, festivals and learning experiences designed to include all children, no matter what their situation. We are London based and bring popular books to life in a unique way by combining modern technology with traditional theatre.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 30 Awst 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAURA ELIZABETH BAMFORD | Cadeirydd | 31 August 2018 |
|
|
||||
RACHAEL RICHARDS | Ymddiriedolwr | 31 August 2018 |
|
|
||||
TANYA BARLOW | Ymddiriedolwr | 31 August 2018 |
|
|
||||
KATIE RUSSELL | Ymddiriedolwr | 31 August 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.54k | £1 | £1 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.05k | £818 | £818 | £1.49k | £752 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 28 Hydref 2024 | 120 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 28 Hydref 2024 | 120 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 28 Hydref 2024 | 486 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 28 Hydref 2024 | 486 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 20 Hydref 2022 | 112 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 20 Hydref 2022 | 112 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 31 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 31 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2019 | 15 Mai 2020 | 45 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2019 | 15 Mai 2020 | 45 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 30 Aug 2018
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE FOR THE PUBLIC BENEFIT TO ADVANCE EDUCATION IN, AND APPRECIATION OF, THEATRE AMONG CHILDREN OF ALL AGES, IN PARTICULAR BUT NOT LIMITED TO THOSE LIVING IN AN AREA OF SOCIAL DEPRIVATION AND THOSE WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS BY PROVIDING THEM WITH ACCESSIBLE AND AGE-APPROPRIATE THEATRE EXPERIENCES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
8 Hayes Drive
BISHOP'S STORTFORD
Hertfordshire
CM23 2YJ
- Ffôn:
- 07970974337
- E-bost:
- hello@gagatheatre.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window