Hanes ariannol ARTS FACTORY LTD
Rhif yr elusen: 1178430
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £262.79k | £286.13k | £457.84k | £486.12k | £491.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £257.13k | £269.56k | £340.85k | £409.87k | £466.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £20.95k | N/A | £58.00k | £49.93k | £49.93k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £33.78k | £51.00k | £29.48k | £23.72k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.