ymddiriedolwyr ARTS FACTORY LTD
Rhif yr elusen: 1178430
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL HADYN BRYAN | Cadeirydd | 20 June 2017 |
|
|
||||
Alison Love | Ymddiriedolwr | 24 January 2019 |
|
|
||||
Richard Maxwell Lines | Ymddiriedolwr | 14 January 2019 |
|
|
||||
Leon Frampton Moss | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|
||||
BARRY TRIGGS | Ymddiriedolwr | 25 November 2010 |
|
|
||||
ALLISON EVANS | Ymddiriedolwr | 25 November 2010 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.