Hanes ariannol THE APOSTOLIC CHURCH INTERNATIONAL (ONE FOLD)

Rhif yr elusen: 1176721
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (212 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £111.79k £142.63k £163.02k £253.99k £280.41k
Cyfanswm gwariant £95.07k £79.59k £110.19k £246.74k £201.47k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A