Hanes ariannol H M STANLEY HOSPITAL OPHTHALMIC LASER FUND ST ASAPH

Rhif yr elusen: 511335
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2020 31/01/2021 31/01/2022 31/01/2023 31/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £10.93k £1.05k £1.33k £115 £166.89k
Cyfanswm gwariant £23.80k £0 £5 £61 £61
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A