ymddiriedolwyr MOVE MORE
Rhif yr elusen: 1175899
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Hughes | Cadeirydd | 09 July 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Spry | Ymddiriedolwr | 24 October 2023 |
|
|
||||
Claire Louise Coulter | Ymddiriedolwr | 09 October 2023 |
|
|
||||
Gareth Brookes | Ymddiriedolwr | 04 May 2023 |
|
|
||||
Caryn Jane Smith | Ymddiriedolwr | 04 May 2023 |
|
|
||||
William Ralph Parker | Ymddiriedolwr | 13 December 2021 |
|
|
||||
Robert Edwin Barker | Ymddiriedolwr | 13 December 2021 |
|
|
||||
Liam Wilkinson | Ymddiriedolwr | 16 July 2019 |
|
|
||||
STEVE SAVORY | Ymddiriedolwr | 23 November 2017 |
|
|
||||
Professor DEREK MELVILLE PETERS | Ymddiriedolwr | 23 November 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.