Hanes ariannol BROCKHAM VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 1175919
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £42.73k £40.17k £41.50k £56.26k £80.31k
Cyfanswm gwariant £42.96k £27.05k £50.71k £62.54k £68.58k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £24.97k £8.32k £1.70k £9.00k