FRIENDS OF BENSON LIBRARY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE CHARITY ENGAGES IN FUND RAISING ACTIVITIES IN ORDER TO MAKE A FINANCIAL CONTRIBUTION TO THE CONTINUATION OF A LIBRARY SERVICE IN THE VILLAGE OF BENSON, OXFORDSHIRE, IN COOPERATION WITH OXFORDSHIRE COUNTY LIBRARY SERVICES
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £4,488 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
43 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 18 Awst 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 1147897 FRIENDS OF BENSON LIBRARY
- 10 Ionawr 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frances Mary Swann | Cadeirydd | 07 November 2019 |
|
|
||||
Brendan Harold Thorpe | Ymddiriedolwr | 06 September 2023 |
|
|||||
Lucy Mary Browne | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||
Judith Emily Pignon | Ymddiriedolwr | 26 June 2020 |
|
|
||||
Christopher Richard Jack Swann | Ymddiriedolwr | 01 August 2019 |
|
|
||||
MARY ANGELA PHILLIPSON | Ymddiriedolwr | 19 March 2019 |
|
|
||||
FIONA MARGARET THOMSON-TUR | Ymddiriedolwr | 19 March 2019 |
|
|
||||
VIVIEN MARY GARDNER | Ymddiriedolwr | 19 March 2019 |
|
|
||||
PATRICK FINBARR O'CONNOR MA BA FCIS | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
|
||||
JOHN ANDREW MURPHY | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.43k | £3.84k | £2.86k | £8.18k | £8.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.03k | £5.52k | £1.45k | £10.87k | £4.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.60k | £746 | £533 | £4.49k | £4.49k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 17 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 17 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 25 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 25 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 14 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 14 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 10 Jan 2018 as amended on 24 Sep 2023
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY THE PROMOTION OF THE USE OF A PUBLIC LENDING LIBRARY SERVICE FOR THE BENEFIT OF THE RESIDENTS OF BENSON AND THE SURROUNDING AREA.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Benson Library
Castle Square
Benson
WALLINGFORD
Oxfordshire
OX10 6SD
- Ffôn:
- 01491824158
- E-bost:
- MARY.PHILLIPSON@BTINTERNET.COM
- Gwefan:
-
friendsofbensonlibrary.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window