ymddiriedolwyr CHESHIRE COUNTY SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 511356
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael David Rollinson JP DL | Cadeirydd | 08 June 2021 |
|
|||||
Philip Christopher Cox | Ymddiriedolwr | 11 June 2024 |
|
|
||||
Daniele Suzanne Wiseman | Ymddiriedolwr | 11 June 2024 |
|
|
||||
Soiphet Sirisot | Ymddiriedolwr | 11 June 2024 |
|
|
||||
Benjamin Oliver Savage JP | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|
||||
Carl Askew | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|
||||
Daniel Skinner | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|
||||
Luke William Thornton | Ymddiriedolwr | 08 June 2021 |
|
|
||||
Jake Vickery | Ymddiriedolwr | 08 June 2021 |
|
|
||||
John Philip Duley | Ymddiriedolwr | 08 June 2021 |
|
|
||||
David William Hopley | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.