FALMOUTH VINEYARD CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
As a new church meeting in Falmouth we have regular Sunday Services where we pray, sing and talk about the teachings of Jesus. We also meet on a Sunday to practically help the local community once a month - refurbishing play areas or painting and cleaning as required by the local community. We meet mid-week as smaller groups to discuss life and the bible and support one another. All are welcome
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Cernyw
Llywodraethu
- 27 Tachwedd 2017: CIO registration
- FALMOUTH VINEYARD (Enw gwaith)
- THE VINEYARD CHURCH - FALMOUTH (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Alistair Lockwood | Cadeirydd | 17 May 2022 |
|
|
||||
Helen Stevenson | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|
||||
David Kite | Ymddiriedolwr | 23 July 2020 |
|
|
||||
John Anderson | Ymddiriedolwr | 19 November 2019 |
|
|
||||
Nathan Gilbert | Ymddiriedolwr | 27 November 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £55.90k | £57.52k | £94.61k | £114.63k | £126.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £33.04k | £40.78k | £72.13k | £130.41k | £127.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 07 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 07 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 27 Nov 2017
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION FOR THE PUBLIC BENEFIT IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF FAITH IN THE SCHEDULE HERETO ATTACHED IN SUCH PARTS OF THE UNITED KINGDOM AND THE WORLD THROUGH: THE ORGANISATION AND PROVISION OF CHRISTIAN WORSHIP; -THE PROVISION OF SUCH FACILITIES AND SERVICES AS ARE APPROPRIATE FOR THE CHURCH, TO ENABLE IT TO FULFIL ITS MISSION TO THE MEMBERS OF THE CHURCH, VISITORS TO THE CHURCH AND THE LOCAL COMMUNITY AND THE WIDER COMMUNITY; -THE PROVISION OF FACILITIES FOR CHRISTIAN TRAINING AND SERVICE; -THE SUPPORT AND PROVISION OF CHRISTIAN EVANGELISM AND OUTREACH; -THE PROVISION OF ASSISTANCE TO THE WIDER CHRISTIAN CHURCH IN ITS MINISTRIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
8 Western Terrace
FALMOUTH
TR11 4QW
- Ffôn:
- 01326369139
- E-bost:
- hello@falmouthvineyard.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window