EASTBRIDGE HOSPITAL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Almshouse foundation.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Caint
Llywodraethu
- 27 Mawrth 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTOPHER ROBINSON | Cadeirydd | 27 March 2018 |
|
|||||||||||||||||
Stephen Athanasiou | Ymddiriedolwr | 13 December 2024 |
|
|
||||||||||||||||
Nigel Aman Fletcher-Jones | Ymddiriedolwr | 14 June 2024 |
|
|||||||||||||||||
THE VENERABLE WILLIAM JONATHAN ADAM | Ymddiriedolwr | 27 March 2018 |
|
|||||||||||||||||
Robin Joy | Ymddiriedolwr | 27 March 2018 |
|
|||||||||||||||||
The Rev'd Dr Perry Butler | Ymddiriedolwr | 27 March 2018 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 01 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 04 Tachwedd 2022 | 4 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Rhagfyr 2020 | 60 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 25 Chwefror 2021 | 117 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 27 Mar 2018
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION OF ALMSHOUSE ACCOMMODATION FOR THOSE IN NEED OR SUFFERING HARDSHIP AND UPON SUCH TERMS AND CONDITIONS AS THE TRUSTEES OF THE CIO MAY DECIDE FROM TIME TO TIME. THE CONSERVATION, PRESERVATION AND REPAIR OF THE LAND, BUILDINGS, ARTEFACTS, MUNIMENTS AND DOCUMENTS OF RECORD BELONGING TO EASTBRIDGE HOSPITAL OR WHICH MAY OTHERWISE BE PLACED UNDER ITS CONTROL TO MAKE SUCH PROVISION FOR THE PROMOTION OF CHRISTIAN WORSHIP AND LEARNING AMONGST PILGRIMS AND VISITORS TO THE LAND AND BUILDINGS BELONGING TO EASTBRIDGE HOSPITAL OR WHICH MAY OTHERWISE BE PLACED UNDER ITS CONTROL AS THE TRUSTEES OF THE CIO MAY DECIDE FROM TIME TO TIME PROVIDE AND MAINTAIN OUT OF ITS GENERAL FUNDS SUCH RESOURCES AS THE TRUSTEES OF THE CIO MAY FROM TIME TO TIME DECIDE FOR EDUCATIONAL PURPOSES (AND IN PARTICULAR THE FURTHERANCE OF CHRISTIAN EDUCATION) INCLUDING THE EASTBRIDGE PARKER EXHIBITION FOR THE BENEFIT OF SCHOLARS AT CORPUS CHRISTI COLLEGE CAMBRIDGE AS LAID DOWN IN A DEED DATED THE 19TH NOVEMBER 1999 AND THE EASTBRIDGE AWARD SCHEME ESTABLISHED FOR THE BENEFIT OF THOSE ATTENDING SCHOOLS (OTHER THAN FEE PAYING SCHOOLS) WITHIN THE CITY OF CANTERBURY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 Eastbridge Hospital
High Street
CANTERBURY
Kent
CT1 2BD
- Ffôn:
- 01227471688
- E-bost:
- clerk@eastbridgehospital.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window