ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST CYPRIAN CLARENCE GATE
Rhif yr elusen: 1176918
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eric Charles Emms | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Caroline George | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Rev CLARE ALICE ELIZABETH DOWDING | Ymddiriedolwr | 25 March 2023 |
|
|||||
Sarah Jane Johnson | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
William James Nye LVO | Ymddiriedolwr | 19 March 2017 |
|
|
||||
MRS CHAN MAYOR | Ymddiriedolwr | 19 March 2017 |
|
|||||
Rev Michael George Fuller | Ymddiriedolwr | 19 March 2017 |
|
|
||||
MS MARY ASHWIN | Ymddiriedolwr | 28 April 2013 |
|
|
||||
SARAH DANIELS | Ymddiriedolwr | 23 April 2013 |
|
|
||||
ROBERT TREVOR GWYNNE | Ymddiriedolwr | 10 April 2001 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.