Hanes ariannol PETERBOROUGH DISTRICT SCOUT COUNCIL

Rhif yr elusen: 1176050
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (123 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £60.06k £78.27k £50.19k £67.91k £79.66k
Cyfanswm gwariant £60.97k £37.79k £60.36k £68.08k £82.88k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £36.29k £6.09k N/A N/A