MUSEUMS, LIBRARIES AND ARCHIVES NORTH WEST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
MLA North West is an associate of the Museums, Libraries and Archives Council and acts collaboratively for the benefit of the sector and the public, leading the transformation of museums, libraries and archives for the future.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2011
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Lloegr
Llywodraethu
- 11 Mawrth 1982: Cofrestrwyd
- 05 Medi 2012: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- MLA NORTH WEST (Enw gwaith)
- THE COUNCIL FOR MUSEUMS AND ART GALLERIES IN THE NORTH WEST (Enw blaenorol)
- THE NORTH WEST MUSEUMS, LIBRARIES AND ARCHIVES COUNCIL (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.60m | £1.77m | £5.29m | £223.09k | £703 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.68m | £2.03m | £856.95k | £44.19k | £2.62m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.10m | £1.06m | £575.10k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £449.33k | £563.08k | £370.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £10.48k | £21.03k | £6.05k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £36.00k | £124.00k | £4.34m | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.13m | £1.52m | £845.80k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £542.74k | £502.60k | £11.15k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £65.93k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | 31 Awst 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | 20 Gorffennaf 2011 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | 18 Awst 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | 04 Awst 2010 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | 27 Gorffennaf 2010 | 177 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | 28 Ionawr 2010 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 31 MARCH 1981 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 14 MARCH 1986, 29 NOVEMBER 1996, 1 DECEMBER 2000, 29 NOVEMBER 2002, 19 MARCH 2004, 30 JANUARY 2006, 5 NOVEMBER 2006 AND 21 JUNE 2007.
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ("THE OBJECTS") ARE TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC AND TO FURTHER ANY OTHER PURPOSE WHICH MAY BE CHARITABLE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES WHICH RELATES TO THE ESTABLISHMENT, MAINTENANCE, OPERATION AND DEVELOPMENT OF MUSEUMS, ART GALLERIES, LIBRARIES AND ARCHIVES (WHICH ARE EITHER PUBLIC OR FROM WHICH THE PUBLIC MAY BENEFIT) AND RELATED SERVICES AND ACTIVITIES IN THE COUNTIES OF CHESHIRE, CUMBRIA, GREATER MANCHESTER, LANCASHIRE AND MERSEYSIDE AND IN THE ISLE OF MAN.
Maes buddion
SEE OBJECTS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window