FAR SKATE FOUNDATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The FAR Skate Foundation is a multi-award winning registered Charity which provides innovative education and an alternative teaching style for young people. Our programmes equip young people with the qualifications and skills they need to flourish. We provide mental health and wellbeing support to build positive members of society.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2021
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Caint
Llywodraethu
- THE FAR ACADEMY TRUST (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £60 | £2.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £36 | £104 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 10 Mai 2022 | 10 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 10 Mai 2022 | 10 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 21 Medi 2021 | 144 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 21 Medi 2021 | 144 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2019 | 08 Mehefin 2020 | 39 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2019 | 08 Gorffennaf 2020 | 69 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 09 May 2018 as amended on 06 Jun 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS TO PROMOTE THE EDUCATION (INCLUDING SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING) OF PEOPLE UNDER THE AGE OF 25 YEARS IN KENT IN SUCH WAYS AS THE CHARITY TRUSTEES THINK FIT, INCLUDING BY PROVIDING THEIR EDUCATION AND TO PREPARE FOR ENTRY TO ANY OCCUPATION, TRADE, PROFESSION OR FURTHER EDUCATION.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window