Hanes ariannol THE MAGDALENE GROUP
Rhif yr elusen: 1177626
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £943.08k | £512.50k | £530.48k | £429.37k | £432.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £473.40k | £500.77k | £453.75k | £447.72k | £419.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £255.44k | £223.45k | £74.42k | £213.21k | £217.20k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £58.60k | £25.00k | £89.92k | £32.17k | £34.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £544.54k | £511.70k | £530.42k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £920 | £797 | £67 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £397.63k | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £51.11k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £79.77k | £50.40k | £41.29k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £393.64k | £450.37k | £412.46k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.