Hanes ariannol THE MARTIN JAMES FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1179016
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.44m | £27.12m | £57.58m | £59.97m | £68.46m | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.49m | £24.97m | £55.42m | £58.80m | £66.71m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £133.50k | £283.33k | £419.72k | £353.70k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £16.01m | £6.27m | £28.70m | £33.88m | £34.91m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.20m | £1.51m | £968.10k | £147.49k | £85.31k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £453.73k | £116.78k | £137.90k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £22.74m | £25.41m | £56.45m | £59.57m | £68.07m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £27.30k | £22.24k | £13.25k | £4.73k | £262.00k | |
|
Incwm - Arall | £11.61k | £49.92k | £7.18k | £251.91k | £43.27k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £23.41m | £24.81m | £55.39m | £58.76m | £61.83m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £75.75k | £161.73k | £0 | £0 | £6.01k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £221.01k | £249.00k | £332.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £303.02k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £2.73k | £0 | £30.21k | £38.25k | £4.87m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.