THE LEAGUE OF FRIENDS OF THE ROYAL UNITED HOSPITALS (BATH)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
PROVIDING COMFORT AND AMENITIES AND PATIENT SUPPORT FOR THE ROYAL UNITED HOSPITAL BATH
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Cyfanswm incwm:
£1,370,962
Roddion a chymynroddion | £114.28k | |
Weithgareddau elusennol | £1.21m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £4.66k | |
Buddsoddiadau | £40.49k | |
Arall | £48 |
Cyfanswm gwariant:
£1,373,447
Codi arian | £83.48k | |
Weithgareddau elusennol | £1.29m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £83.48k | |
Gwariant elusennol | £1.29m |
Pobl

13 Gweithwyr
8 Ymddiriedolwyr
198 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Caerfaddon A Gogledd Ddwyrain Gwlad Yr Haf
- Gwlad Yr Haf
- Wiltshire
Llywodraethu
- 21 Mehefin 1978: Cofrestrwyd
- FRIENDS OF THE RUH (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronald Michael Helvey | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Richard James Bryan | Ymddiriedolwr | 16 January 2023 |
|
|
||||
David William Biggs | Ymddiriedolwr | 16 January 2023 |
|
|
||||
Bernard Rymer | Ymddiriedolwr | 14 April 2020 |
|
|
||||
Andrea Pierce | Ymddiriedolwr | 14 April 2020 |
|
|
||||
Paul Satterly | Ymddiriedolwr | 14 April 2020 |
|
|||||
Philip Addis | Ymddiriedolwr | 14 April 2020 |
|
|||||
JANE ELIZABETH RYMER | Ymddiriedolwr | 14 April 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £812.91k | £634.91k | £678.26k | £1.17m | £1.37m | |
|
Cyfanswm gwariant | £609.89k | £501.50k | £594.46k | £1.11m | £1.37m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £40.52k | £48.17k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £136.53k | £243.98k | £67.18k | £137.72k | £114.28k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.39k | £1.44k | £735 | £5.26k | £4.66k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £626.22k | £389.05k | £609.61k | £1.01m | £1.21m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.84k | £432 | £459 | £18.72k | £40.49k | |
|
Incwm - Arall | £41.93k | £0 | £280 | £25 | £48 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £121.25k | £180.36k | £55.50k | £123.50k | £101.38k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £547.26k | £450.26k | £518.49k | £1.04m | £1.29m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £61.15k | £51.23k | £75.97k | £69.12k | £83.48k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.59k | £5.74k | £6.56k | £12.67k | £18.37k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £7.56k | £47.52k | £0 | £283.27k | £381.32k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £1.48k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £13.84k | £77.05k | £63.53k | £50.19k | £45.45k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £13.95k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £1.17m | £1.26m | £1.37m | £1.47m | £1.51m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £180.14k | £185.30k | £196.31k | £221.08k | £259.71k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 07 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | 07 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 11 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 11 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 27 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 27 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 23 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 23 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 21 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 21 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION REGISTERED 16 JAN 2018 AS AMENDED ON 05 JUL 2019 AMENDED ON 18 JUN 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS TO PRESERVE AND PROTECT THE HEALTH OF PATIENTS OF THE ROYAL UNITED HOSPITALS BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES, SUPPORT SERVICES AND EQUIPMENT NOT NORMALLY PROVIDED BY THE STATUTORY AUTHORITIES.
Elusennau cysylltiedig
- 21 Mehefin 1978 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
FRIENDS OF THE RUH
Royal United Hospitals
Combe Park
BATH
BA1 3NG
- Ffôn:
- 01225824046
- E-bost:
- ruh-tr.friendsfinance@nhs.net
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window