ymddiriedolwyr FRIENDS OF WINDMILL GARDENS
Rhif yr elusen: 1176991
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Taczalski | Ymddiriedolwr | 25 January 2024 |
|
|
||||
JOHN RAYMOND LICENCE | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
Emma Smith-Bodie | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Edgar Sutcliffe | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
ANN DORIS LEE | Ymddiriedolwr | 10 July 2019 |
|
|
||||
NICHOLAS WEEDON | Ymddiriedolwr | 10 July 2019 |
|
|
||||
Sonam Sikka | Ymddiriedolwr | 10 April 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.