BRITISH FORUM FOR ETHNOMUSICOLOGY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity aims to advance the study of musical life in its full richness and diversity. It serves as a forum for cooperation between researchers, facilitating debate and exchange of knowledge through organising conferences and public events concerning music, sound and dance from all parts of the world. It publishes three issues a year of the journal Ethnomusicology Forum.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2022
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 20 Ebrill 2018: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prof. BYRON DUECK | Cadeirydd | 27 April 2021 |
|
|
||||
Dr Christina Homer | Ymddiriedolwr | 16 April 2023 |
|
|
||||
Dr Amanda Villepastour | Ymddiriedolwr | 16 April 2023 |
|
|
||||
Dr Min Yen Ong | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Dr Cassandre Balosso-Bardin | Ymddiriedolwr | 06 December 2021 |
|
|
||||
Dr Matthew Thomas Machin-Autenrieth | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|
||||
Dr RUARD WILLIAM ABSAROKA | Ymddiriedolwr | 14 November 2017 |
|
|
||||
Dr STEPHEN WILFORD | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||
Dr David Tze Wan Wong | Ymddiriedolwr | 01 April 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.20k | £21.64k | £18.98k | £17.65k | £23.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.30k | £17.65k | £8.99k | £13.23k | £15.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 188 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 188 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 23 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 10 NOV 2017
Gwrthrychau elusennol
THE ASSOCIATION SHALL EXIST TO ADVANCE EDUCATION AND RESEARCH INTO MUSIC AND RELATED FIELDS THAT REFLECT THE RANGE OF INTERESTS OF THE BODY AND TO CARRY OUT THE SPIRIT OF RULE FIVE (THAT OF AFFILIATED NATIONAL COMMITTEE) OF THE CONSTITUTION OF THE INTERNATIONAL COUNCIL FOR TRADITIONAL MUSIC. FOR THOSE PURPOSES AND NOT OTHERWISE BFE SHALL HAVE POWER: (A) TO PROVIDE A FORUM IN WHICH INTERESTED PERSONS MAY SHARE IN THE FINDINGS OF RESEARCH AND ENGAGE IN DEBATE, BY ARRANGING MEETINGS, DISCUSSIONS AND OTHER ACTIVITIES; (B) TO PROVIDE AN OFFICIAL LINK FOR INDIVIDUAL MEMBERS OF BFE WITH THE ICTM AND TO SUBMIT REPORTS OF ITS ACTIVITIES TO THE ICTM; (C) TO ORGANISE AN ANNUAL CONFERENCE IN THE UK; (D) TO CO-OPERATE WITH OTHER BODIES IN THE UK AND ELSEWHERE HAVING SIMILAR OBJECTS TO THOSE OF BFE; (E) TO ENCOURAGE AND ASSIST WORK IN THE FIELD OF MUSIC AND RELATED RESEARCH THAT REFLECTS THE INTERESTS OF MEMBERS OF BFE; (F) TO PUBLISH REGULARLY A SCHOLARLY JOURNAL (HEREINAFTER CALLED 'THE JOURNAL') AND TO ISSUE REGULAR E-NEWS FOR MEMBERS AND NON-MEMBERS; (G) TO DO ALL SUCH THINGS AS WILL FURTHER THE OBJECTS OF BFE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Prof. BYRON DUECK
MUSIC DEPARTMENT
OPEN UNIVERSITY
WALTON HALL
MILTON KEYNES
MK7 6AA
- Ffôn:
- 0300 303 5303
- E-bost:
- chair@bfe.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window