Wirral Fox Rescue

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Wirral Fox Rescue, formally Pawprints, is Wirral's only dedicated centre for the rescue, rehabilitation and release of foxes. Through a combination of coordinated veterinary services and our excellent in house programme, we aim to nurse our foxes back to health before releasing them into the wild, preferably where they were first found.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Lerpwl
- Sefton
- Wirral
Llywodraethu
- 26 Ionawr 2018: CIO registration
- PAWPRINTS (Enw gwaith)
- WIRRAL FOX RESCUE (Enw gwaith)
- PAWPRINTS - WIRRAL WILDLIFE RESCUE, REHABILITATION AND RELEASE (Enw blaenorol)
- PAWPRINTS WIRRAL WILDLIFE RESCUE, REHABILITATION AND RELEASE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raymond Bucknell | Cadeirydd | 01 October 2023 |
|
|
||||
Angela Cross | Ymddiriedolwr | 02 January 2024 |
|
|
||||
Lisa Shaw | Ymddiriedolwr | 02 January 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Anwen Crompton | Ymddiriedolwr | 02 January 2024 |
|
|
||||
Karen Angela James Hunt | Ymddiriedolwr | 02 January 2024 |
|
|
||||
Dee Tully-Bucknell | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £86.14k | £67.93k | £78.53k | £93.94k | £92.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £86.71k | £66.13k | £81.49k | £90.89k | £96.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £50.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £19.43k | £2.67k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 24 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 24 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 18 Hydref 2023 | 260 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 18 Hydref 2023 | 260 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 18 Hydref 2023 | 625 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 18 Hydref 2023 | 625 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 26 Jan 2018 as amended on 15 Jul 2024 as amended on 15 Jul 2024
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC: 1. TO FURTHER THE CONSERVATION AND PRESERVATION OF WILDLIFE, INCLUDING BUT NOT EXCLUSIVELY, FOXES WITHIN THE WIRRAL AND MERSEYSIDE AREA. 2. TO RELIEVE THE SUFFERING AND DISTRESS OF WILDLIFE IN NEED OF CARE AND ATTENTION BY PROVIDING RESCUE, CARE AND REHABILITATION SERVICE FOR SICK, INJURED, OR ORPHANED WILDLIFE WITH THE AIM OF RELEASING SUCH ANIMALS BACK INTO THE WILD WHEREVER POSSIBLE. 3. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE STUDY OF WILDLIFE, INCLUDING, BUT NOT EXCLUSIVELY FOXES AND THE CARE, METHODS OF TREATMENT, CONSERVATION AND HABITAT OF FOXES AND OTHER ANIMALS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
40b Carsthorne Road
Hoylake
Wirral
CH47 4FB
- Ffôn:
- 0151-317-8880
- E-bost:
- HELLO@PAWPRINTSWILDLIFE.CO.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window