BLAZE ARTS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance the education of children and young people aged primarily between 12 and 25 by fostering and promoting, artistic and leadership skills, including but not exclusively by the provision of classes, seminars, workshops, performance opportunities and training courses.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £15,000 o 1 gontract(au) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 17 Gorffennaf 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jasleen Kaur | Cadeirydd | 20 June 2019 |
|
|
||||
Hamza Jahanzeb | Ymddiriedolwr | 18 February 2024 |
|
|
||||
Hannah Smith | Ymddiriedolwr | 18 February 2024 |
|
|
||||
Hattie Kongaunruan | Ymddiriedolwr | 18 February 2024 |
|
|
||||
Joe Clegg | Ymddiriedolwr | 20 June 2019 |
|
|
||||
RUSSELL TENNANT | Ymddiriedolwr | 09 March 2018 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £49.71k | £74.00k | £77.55k | £117.46k | £103.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £62.25k | £71.50k | £86.46k | £91.04k | £107.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £12.25k | £10.88k | £2.20k | N/A | £15.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £5.00k | £16.28k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 16 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 16 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 20 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 20 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 24 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 24 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 29 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 29 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 27 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 27 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 17 Jul 2018
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: 1) TO ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE AGED PRIMARILY BETWEEN 12 AND 25 IN THE ARTS BY FOSTERING AND PROMOTING, UNDERSTANDING AND APPRECIATION OF THE ARTS, INCLUDING BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF CLASSES, SEMINARS, WORKSHOPS, PERFORMANCE OPPORTUNITIES AND TRAINING COURSES. 2) TO PROMOTE PUBLIC APPRECIATION OF THE ARTS BY STAGING PUBLIC EVENTS, INCLUDING PERFORMANCES AND EXHIBITIONS OF WORK OF ARTISTIC MERIT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Valley St Community Centre
Valley St
Burnley
Lancashire
BB11 5LZ
- Ffôn:
- 07928668734
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window