Hanes ariannol HETT VILLAGE HALL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1177451
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (288 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.23k | £10.67k | £36.12k | £55.40k | £13.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.12k | £12.21k | £16.48k | £88.20k | £12.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £926 | N/A | £13.90k | £34.79k | £2.67k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.