Hanes ariannol Centre for the Advancement of Development and Human Rights
Rhif yr elusen: 1178974
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £55.00k | £544.13k | £672.44k | £603.11k | £611.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £54.00k | £489.95k | £467.39k | £331.68k | £523.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £70.50k | N/A | N/A | £18.50k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £353.77k | £0 | £80.42k | £335.39k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £190.35k | £672.44k | £522.69k | £276.17k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £455.67k | £435.61k | £302.12k | £495.81k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £34.28k | £31.78k | £29.56k | £27.89k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £178.50k | £0 | £110.54k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £128.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.