Ymddiriedolwyr LANCASTER AND MORECAMBE MODEL ENGINEERING SOCIETY (2018)
Rhif yr elusen: 1176818

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graham Mark Brown | Cadeirydd | 07 October 2018 |
|
|
||||
Samantha Pearson | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|
||||
Raymond Pengelly | Ymddiriedolwr | 05 September 2023 |
|
|
||||
Kevin John Pearson | Ymddiriedolwr | 11 December 2022 |
|
|
||||
Peter John Livesley | Ymddiriedolwr | 17 October 2021 |
|
|
||||
Glenn Howard McQuire | Ymddiriedolwr | 17 October 2021 |
|
|
||||
ADRIAN DIXON | Ymddiriedolwr | 07 October 2018 |
|
|
||||
ANDREW STEWART DUNN | Ymddiriedolwr | 07 October 2018 |
|
|
||||
David Christopher Wood | Ymddiriedolwr | 07 October 2018 |
|
|
||||
BEVIS MULHOLLAND | Ymddiriedolwr | 07 October 2018 |
|
|
||||
DAVID JAMES WILSON | Ymddiriedolwr | 07 October 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.