Ymddiriedolwyr CAMBRIDGE SPIRITUALIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1176347

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANN FORDHAM | Cadeirydd | 01 April 1998 |
|
|
||||
Amanda Peirce | Ymddiriedolwr | 07 April 2022 |
|
|
||||
Jena Ruppert | Ymddiriedolwr | 07 April 2022 |
|
|
||||
Patricia Stephens | Ymddiriedolwr | 15 July 2021 |
|
|
||||
Michael Peck | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
TRACY BIDWELL | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
ROSIE KEEN | Ymddiriedolwr | 01 April 2005 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.