Hanes ariannol RUN WITH IT
Rhif yr elusen: 1177747
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £134.21k | £81.17k | £88.84k | £82.71k | £126.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £79.39k | £74.10k | £77.54k | £91.76k | £119.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £19.63k | N/A | N/A | £19.43k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £19.63k | £6.62k | N/A | N/A | £1.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.