MO BRO SPORT FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Advancement Of Health Or Saving Of Lives
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 21 July 2022
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Yr Iseldiroedd
Llywodraethu
- 13 Gorffennaf 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Statham | Cadeirydd | 13 July 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 21/07/2019 | 21/07/2020 | 21/07/2021 | 21/07/2022 | |
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 21 Gorffennaf 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 8 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 21 Gorffennaf 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 8 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 21 Gorffennaf 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 373 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 21 Gorffennaf 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 373 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 21 Gorffennaf 2022 | 12 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 21 Gorffennaf 2022 | 12 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 21 Gorffennaf 2021 | 12 Ebrill 2023 | 326 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 21 Gorffennaf 2021 | 12 Ebrill 2023 | 326 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 21 Gorffennaf 2020 | 26 Ionawr 2022 | 250 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 21 Gorffennaf 2020 | 26 Ionawr 2022 | 250 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 13 Jul 2018
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: 1.TO PROMOTE COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION BY PROVIDING A VARIETY OF SPORTS CAPABLE OF PROMOTING HEALTHY RECREATION; AND 2. TO ADVANCE GOOD HEALTH BY EDUCATING ON THE BENEFITS OF PHYSICAL EXERCISE AND RAISING AWARENESS OF HEALTH ISSUES, IN PARTICULAR BUT NOT LIMITED TO MENTAL HEALTH. NOTHING IN THIS CONSTITUTION SHALL AUTHORISE AN APPLICATION OF THE PROPERTY OF THE CIO FOR THE PURPOSES WHICH ARE NOT CHARITABLE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
25 COTLAND ACRES
REDHILL
RH1 6JZ
- Ffôn:
- 07951048018
- E-bost:
- MOBRORUGBY@GMAIL.COM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window