Hanes ariannol STATFOLD NARROW GAUGE MUSEUM TRUST LTD
Rhif yr elusen: 1176862
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.24m | £1.88m | £1.61m | £1.73m | £2.38m | |
|
Cyfanswm gwariant | £426.43k | £865.33k | £848.92k | £1.36m | £1.92m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £70.61k | £56.75k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.02m | £1.49m | £1.42m | £1.08m | £1.36m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £6.00k | £15.00k | £161.29k | £98.32k | £119.53k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £206.73k | £367.12k | £16.40k | £548.51k | £879.29k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £12.00k | £12.00k | £22.25k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £152.01k | £307.03k | £409.53k | £1.30m | £1.87m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £254.12k | £490.63k | £439.39k | £57.24k | £53.14k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £24.67k | £17.02k | £23.73k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £20.30k | £67.67k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.