MOUNTAIN MOVERS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Operating in South Wales, we provide access/signposting to services and inclusive educational, sporting, arts & social opportunities. Through our partnership with the Prince's Trust, our young people can develop qualifications that offer flexibility, choice and pathways to progression. We primarily support families who are home-educating at least one child with a disability.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £2,157 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru
Llywodraethu
- 07 Mehefin 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1164016 HOME EDUCATION BARRY
- 17 Ionawr 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catherine Ann Tuck | Cadeirydd | 17 May 2021 |
|
|
||||
Katharine Victoria Morgan | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Cheryl Evans | Ymddiriedolwr | 09 September 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/06/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.43k | £15.58k | £17.45k | £9.64k | £5.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.19k | £15.75k | £9.67k | £10.80k | £8.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £2.50k | £2.16k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 55 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 55 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 29 Awst 2024 | 151 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 30 Awst 2024 | 152 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 30 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 30 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 31 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 31 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 25 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 25 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 17 Jan 2018
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT TO ADVANCE EDUCATION FOR CHILDREN WHO ARE BEING EDUCATED OTHERWISE THAN AT SCHOOL, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, THOSE CHILDREN WITH DISABILITIES. THOUGH CO-OPERATIVE LEARNING OPPORTUNITIES, ENRICHMENT ARTS AND SPORTING ACTIVITIES. ENABLING THE CHILDREN TO PARTICIPATE AS FULLY AS POSSIBLE IN SOCIETY WITH A POSITIVE SENSE OF COMMUNITY AND BELONGING. TO REDUCE SOCIAL ISOLATION OF BOTH THE CHILDREN AND THEIR FAMILIES BY PROVIDING A REGULAR SAFE AND CONFIDENTIAL SETTING TO ALLOW THE DEVELOPMENT OF SOCIAL SKILLS AS WELL AS PROVIDING SUPPORT, ADVICE AND SIGNPOSTING TO ADDITIONAL SERVICES. TO IMPROVE THE SKILLS AND KNOWLEDGE OF PARENT/CARERS WHO HAVE TAKEN LEGAL RESPONSIBILITY FOR THE EDUCATION OF THEIR CHILD(REN) THROUGH THE PROVIDING OF ACCESS TO TRAINING, ADVICE AND SUPPORT SO THEY ARE BETTER EQUIPPED TO EDUCATED THEIR CHILD(REN) IN A ROUNDED AND INFORMED MANNER. TO REDUCE POVERTY AND EASE THE FINANCIAL BURDEN FACED BY FAMILIES WHO TAKE LEGAL RESPONSIBILITY FOR EDUCATING THEIR CHILD(REN) THROUGH THE FACILITATION OF EDUCATIONAL OPPORTUNITIES AND TRAINING AS WELL AS THE SHARING OF EDUCATIONAL RESOURCES. TO PROMOTE GREATER UNDERSTANDING OF ELECTIVE HOME EDUCATION WITH THE AIM TO REDUCE HOSTILITY AND THE ASSOCIATED ISOLATION FOR THIS MINORITY GROUP.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
5 Pisgah Street
Kenfig Hill
BRIDGEND
Mid Glamorgan
CF33 6BY
- Ffôn:
- 07921 182654
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window